Hanes ariannol CROWNWAY COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1112426
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.43k | £128.53k | £115.03k | £97.77k | £105.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.27k | £123.05k | £120.31k | £102.59k | £108.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.