BE THERE 4 U ADVICE LINE AND BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help alleviate the suffering and distress of people with disabilities, their families and carers by the provision of advice through a combined telephone, email, Home Visiting and web-based service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Sutton
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- BE THERE 4 U (Enw blaenorol)
- THE MOBILITY ADVICE LINE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY TUDOR | Cadeirydd | 29 August 2006 |
|
|
||||
Marie Adams Mrs | Ymddiriedolwr | 03 January 2025 |
|
|
||||
ALAN SHAKESPEARE | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £58 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £28 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2021 | 09 Mawrth 2023 | 281 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2020 | 09 Mawrth 2023 | 646 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JULY 2005 AS AMENDED 25 APRIL 2006 AS AMENDED ON 05 DEC 2017 as amended on 06 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
TO HELP ALLEVIATE THE SUFFERING AND DISTRESS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, THEIR FAMILIES AND CARERS BY THE PROVISION OF ADVICE THROUGH A COMBINED TELEPHONE, EMAIL AND WEB-BASED SERVICE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manningford Hall
Bells Lane
Druids Heath
Birmingham
B14 5RY
- Ffôn:
- 07599 475067
- E-bost:
- enquiries@bt4u.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window