Hanes ariannol THE ALTERNATIVE ANIMAL SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1111406
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.17m | £1.22m | £1.29m | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.13m | £1.12m | £1.31m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.13m | £1.11m | £1.24m | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.25k | £42.83k | £108.70k | £45.13k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5 | £4 | £4 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.20k | £20.00k | £27.71k | £168.44k | £79.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £364.44k | £353.87k | £309.00k | £428.83k | £370.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £879.79k | £629.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.98k | £8.10k | £15.00k | £28.59k | £12.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £38.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.