SUPPORTING TANZANIAN ORPHANS AND WIDOWS (STOW)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with a Tanzanian NGO called TUMAINI, based in Tanga. We provide funds to support orphans to go to school and in Further Education; and small loans to their carers to help with small income-generating operations. We raise money by subscriptions, donations, sponsorships and fundraising events. Twice a year, we visit the schools, colleges and homes with the NGO to see the children and carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tanzania
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- STOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE JEANNETTE ADAMS | Cadeirydd | 01 June 2005 |
|
|
||||
Donald McGregor | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
MARTIN STEVENS | Ymddiriedolwr | 07 January 2009 |
|
|
||||
LINDY POTTER | Ymddiriedolwr | 07 September 2008 |
|
|
||||
ROBIN POTTER | Ymddiriedolwr | 01 June 2005 |
|
|
||||
VIVIENNE WILLSCRISP | Ymddiriedolwr | 01 June 2005 |
|
|
||||
RICHARD HENRY IAN WILLS CRISP | Ymddiriedolwr | 01 June 2005 |
|
|||||
Jeremy Adams | Ymddiriedolwr | 01 June 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.54k | £94.56k | £47.02k | £49.54k | £53.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.45k | £48.95k | £60.60k | £62.21k | £56.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 08 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 08 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/06/2005 AS AMENDED ON 20/11/2005 AS AMENDED ON 29/09/2013
Gwrthrychau elusennol
(I) THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS AMONG CHILDREN IN TANZANIA AND OTHER AFRICAN COUNTRIES WHO HAVE LOST ONE OR BOTH PARENTS THROUGH AIDS AND AMONG WOMEN WIDOWED AS A RESULT OF AIDS BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND SUCH FINANCIAL OR MATERIAL ASSISTANCE AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE. (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG CHILDREN IN TANZANIA AND OTHER AFRICAN COUNTRIES WHO HAVE LOST ONE OR BOTH PARENTS THROUGH AIDS BY SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
TANZANIA AND OTHER AFRICAN COUNTRIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ACORN COTTAGE
MAIN ROAD
KELSALE
SAXMUNDHAM
IP17 2QY
- Ffôn:
- 01728603348
- E-bost:
- info@stowcharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window