SOZO MINISTRIES INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to bring Wholeness to the world through Jesus Christ by being available to help anyone with advice from the Holy Bible for all problems of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- 12 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- SOZO MINISTRIES INTL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARION RHODA DANIEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Anthony Badger | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
Alan Spencer Daniel | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
RICHARD HENRY WAYLEN CARY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RHONDA ANN SHERLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL SULLIVAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277.70k | £297.36k | £254.67k | £254.11k | £289.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.35k | £225.72k | £239.95k | £256.69k | £266.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 02 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 02 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 AUGUST 2005
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO ADVANCE CHRISTIANITY BY PROCLAIMING AND FURTHERING THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE UNCOMPROMISED WORD OF GOD IN THE UNITED KINGDOM AND IN SUCH OTHER PLACE OR PLACES AS SHALL BE DECIDED UPON BY THE TRUSTEES CONSISTENTLY WITH THE DOCTRINE OF ARTICLES AND BELIEF SET OUT IN CLAUSE 10 OF THIS MEMORANDUM 3.1.2 TO RELIEVE THOSE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK 3.1.3 TO PROMOTE OR PROVIDE EDUCATION (INCLUDING VOCATIONAL TRAINING) 3.1.4 TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE 3.2 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE TRUST IN PROMOTING THE OBJECTS
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sozo Ministries International
Dunwood Oaks
Danes Road
Awbridge
ROMSEY
SO51 0GF
- Ffôn:
- 01794344920
- E-bost:
- email@sozo.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window