SHOFAR CHRISTIAN CHURCH LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Shofar Christian Church seeks to advance the Christian faith in the UK, to advance education in accordance with Christian principles and to relieve persons who are in conditions of need or hardship. Shofar also partners with and supports churches and charities abroad, including Europe, Asia and Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155031 MERTON VINEYARD CHURCH
- 11 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- SHOFAR CHRISTIAN CHURCH (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Michael Stober | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Nigel Bain | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Heinrich Matthew Titus | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.14k | £121.91k | £81.38k | £73.17k | £73.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.33k | £119.69k | £69.58k | £76.62k | £76.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Medi 2024 | 308 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Medi 2024 | 308 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 29 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 29 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 JUNE 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 APRIL 2009 as amended on 13 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF CHRISTIAN CHURCHES. (B) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES INCLUDING MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING ONE OR MORE INSTITUTIONS FOR THE PURPOSE OF CHRISTIAN TEACHING AND TRAINING IN CHRISTIAN MINISTRY. (C) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
120 Busbridge Lane
GODALMING
Surrey
GU7 1QJ
- Ffôn:
- 02085404000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window