THE FRANCIS JACKSON CHORAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, improve, develop and maintain education in and the appreciation of the art and science of choral music in all its aspects andparticularly but not exclusively to provide financial support for the general and musical education of choristers including the cost of providing training, scholarships, music, and instruments at both York Minster and Minster School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL BACKHOUSE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev John Michael Roden | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
Roger James Boulton | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
STEWART MICHAEL PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06k | £2.77k | £3.17k | £13.29k | £9.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72k | £2.63k | £3.00k | £35 | £67 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 16 Awst 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Awst 2024 | 474 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 16 Tachwedd 2022 | 200 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 14 Ionawr 2022 | 259 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 AUGUST 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED 19 DECEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN EDUCATION IN AND THE APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF CHORAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS AND PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT FOR THE GENERAL AND MUSICAL EDUCATION OF CHORISTERS INCLUDING THE COST OF PROVIDING TRAINING, SCHOLARSHIPS, MUSIC AND INSTRUMENTS AT BOTH YORK MINSTER AND MINSTER SCHOOL AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DEEM NECESSARY
Maes buddion
YORK MINSTER AND MINSTER SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 CLIFTON GREEN
YORK
YO30 6LN
- Ffôn:
- 01904653230
- E-bost:
- michael_backhouse@msn.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window