Hanes ariannol YELLOW DOOR
Rhif yr elusen: 1111753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.33m | £1.67m | £1.74m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.22m | £1.34m | £1.58m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £501.56k | £571.05k | £575.99k | £617.54k | £635.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £398.05k | £348.96k | £588.63k | £50.00k | £794.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £179.00k | £128.26k | £170.96k | £74.19k | £44.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.64k | £9.29k | £8.07k | £15.36k | £17.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £1.14m | £1.48m | £1.65m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26 | £145 | £65 | £56 | £856 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £54.85k | £8.62k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.20m | £1.31m | £1.56m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.18k | £22.26k | £31.81k | £21.48k | £22.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £174.29k | £105.62k | £7.35k | £11.88k | £16.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.