KALEIDOSCOPE PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Kaleidescope is an internationally recognised drugs service providing treatment and testing to clients on its own sites. The project is a passionate advocate of the rights of drug users to receive quality services in an hospitable environment. It aims to promote social inclusion and makes innovative contributions to the well being of the whole community. Respect and hospitality are the cornerstone
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£18,669,817
Roddion a chymynroddion | £230.03k | |
Weithgareddau elusennol | £18.21m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £232.96k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£17,951,293
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £17.95m | |
Arall | £0 |
-£39,374 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,856,059 o 10 gontract(au) llywodraeth a £226,513 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £17.95m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £718.52k |
Pobl

271 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
118 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wirral
- Cymru
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- KALEIDOSCOPE (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Leo Antebi | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Alison Lewis | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
David Vickery | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Rachael Harding-Brown | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
George Blackwood Charlton | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Kasim Ali | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Mark Alan Tudor | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Ann Marie Procter | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Jeremy Ross | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Julian Mark Quentin Knight | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
Catherine Marie Pepinster | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.89m | £10.21m | £11.04m | £12.71m | £18.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.94m | £10.11m | £10.57m | £12.63m | £17.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.28m | £8.28m | £10.44m | £10.80m | £16.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £191.18k | N/A | £240.38k | £325.47k | £226.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £192.27k | £49.78k | £1.33k | £326.81k | £230.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.04k | £124.04k | £194.66k | £52.18k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.28m | £9.79m | £10.44m | £12.15m | £18.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £266.02k | £240.22k | £172.53k | £182.36k | £232.96k | |
|
Incwm - Arall | £67.68k | £6.03k | £240.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.87m | £10.07m | £10.45m | £12.63m | £17.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.62k | £46.74k | £120.17k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.50k | £2.50k | £2.40k | £78.69k | £68.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £19.75k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.44m | £3.90m | £1.30m | £3.68m | £4.01m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.50m | £0 | £2.54m | £2.54m | £2.58m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.07m | £6.21m | £7.05m | £6.42m | £7.99m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£101.00k | -£152.00k | -£93.67k | -£61.67k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.36m | £5.27m | £4.95m | £6.68m | £4.99m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 JUNE 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 APRIL 2006. as amended on 09 Oct 2024 as amended on 05 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
3.0 The Charity’s objects (the Objects) are: 3.1. The relief of need of people who are suffering due to substance abuse, mental health challenges, experience of the criminal justice system or physical or mental hardship or distress by the provision of a holistic care and support, in particular but not exclusively through: 3.1.1. The provision of medical clinics and other facilities for the prevention or treatment of physical problems associated with substance misuse, , physical and mental ill health and challenges resulting from experience of the criminal justice system; 3.1.2. The provision of residential care or other facilities for people facing difficulties due to substance use, physical and mental health and the criminal justice system 3.1.3 The provision of facilities and opportunities for the development of skills and interests linked to recovery, 3.2. to advance the education of the wider community regarding substance misuse, physical and mental health, experience of the criminal justice system and challenging stigma 3.3. to advance education for the public benefit in issues related to substance use; mental health and the criminal justice system. 3.4. to provide or assist in the provision of facilities or social enterprises in the interest of social welfare for recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities by reason of their substance use, physical or mental health or experience of the criminal justice system with the object of improving their conditions of life; 3.5. to advance such other charitable purposes as the Trustees shall from time to time determine.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Resolven House
St Mellons Business Park
Fortran Road
St Mellons
CF3 0EY
- Ffôn:
- 01633811950
- E-bost:
- info@kaleidoscope68.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window