Hanes ariannol DANBURY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1111808
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.20k | £192.63k | £160.96k | £171.61k | £165.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.61k | £177.00k | £164.49k | £167.47k | £152.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £105.39k | £97.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £450 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.