GRACE CHURCH DULWICH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
72 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Southwark
Llywodraethu
- 19 Hydref 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip Christopher Martin | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Mary Christine Burke | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Marcus David Evans | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
Warren James Nettleford | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
ANDREW NEDEN | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|||||
Benjamin Jones | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.62k | £267.80k | £397.25k | £305.57k | £397.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.62k | £227.69k | £284.62k | £346.05k | £305.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHURCH ARE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING 3.1 THE ADVANCEMENT OF CHRIST'S KINGDOM BY THE FAITHFUL TEACHING OF THE SCRIPTURES AT GRACE CHURCH DULWICH AND BY THE RECRUITMENT EDUCATION TRAINING AND SENDING OF GOSPEL MINISTERS AND OTHERS AROUND THE UNITED KINGDOM AND ABROAD TO ESTABLISH AND RENEW CHRISTIAN CHURCHES AND MINISTRIES RELATED THERETO 3.2 THE RELIEF OF NEED HARDSHIP PHYSICAL OR MENTAL DISTRESS AMONG ANY PERSONS WITHOUT LIMITATION. 3.3 THE SUPPORT OF CHRISTIANS WHO ARE PERSECUTED BY REASON OF THEIR FAITH PROVIDED ALWAYS THAT SUCH SUPPORT SHALL BE NON-POLITICAL IN NATURE 3.4 THE SUPPORT OF CHRISTIANS WHO ARE ENGAGED FULL-TIME IN THE MISSIONARY WORK OF PROCLAIMING THE GOSPEL AND IN BRINGING OTHERS TO BELIEVE IN JESUS CHRIST AND TO LIVE IN ACCORDANCE WITH HIS TEACHING "THE CHRISTIAN FAITH" IS DEFINED IN CLAUSE 12.1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
Maes buddion
DULWICH, IN THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
135 SYDENHAM PARK ROAD
LONDON
SE26 4LP
- Ffôn:
- 07500685209
- E-bost:
- admin@gracechurchdulwich.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window