ymddiriedolwyr THE FURZEDOWN YOUTH CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1111797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Geoffrey Martin Vevers | Cadeirydd | 27 November 2016 |
|
|
||||
Joanna Johnson Seymour-Davies | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Ailie Neill | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Alan James Michael Burrows | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Suzanne Inga-Marie Richeux | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Rev Gemma Duggan | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Faye Richards | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Rev Robert John Powell | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||
Malcolm Baker | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||
Jennifer Rebecca Kabura Mwangi | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Jane Vivien Soodeen | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Peter Phillips | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
John Moore | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.