THE RAZUMOVSKY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Presentation of concerts and masterclasses, sponsoring ecceptionally gifted young musicians
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Hydref 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR BERNARD ANTHONY RIX | Cadeirydd | 03 December 2016 |
|
|||||
Richard John Pearson Aikens | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|||||
SARA STEWART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY BARRACLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.93k | £17.19k | £116.99k | £52.00k | £156.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.24k | £49.08k | £28.15k | £32.88k | £80.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Tachwedd 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Tachwedd 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Tachwedd 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2021 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2021 | 363 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IMPROVE PROMOTE DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ASPECTS AND SPECIFICALLY BUT WITHOUT LIMITATION THE MUSIC OF THE RAZUMOVSKY ENSEMBLE BY THE PRESENTATION OF PUBLIC EVENTS AND BY SUCH OTHER ACTIVITIES AS THE TRUSTEES THINK FIT; TO ENCOURAGE AND SUPPORT FOR THE PUBLIC BENEFIT ALL ART FORMS PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE INVOLVING MUSIC INCLUDING OTHER CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES IN ORDER TO MAKE THESE MORE ACCESSIBLE TO THE PUBLIC AT LARGE; TO BENEFIT ANY CHARITY AND TO FURTHER ANY PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 ASHBURNHAM ROAD
LONDON
NW10 5SD
- Ffôn:
- 02089695031
- E-bost:
- administrator2@razumovsky.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window