Redeemed Christian Church of God Breakthrough Church Bolton

Rhif yr elusen: 1111913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities, Relief of poverty, children/young people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £327,497
Cyfanswm gwariant: £306,480

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bolton
  • Bury
  • Dinas Salford
  • Wigan
  • Nigeria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RCCG - BREAKTHROUGH CHURCH (Enw gwaith)
  • REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD BREAKTHROUGH CHURCH BOLTON (Enw gwaith)
  • REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD BREAKTHROUGH CHURCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PASTOR MUSA BAKO Cadeirydd
REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (RCCG)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 772 diwrnod
REDEEMED CHRISTIAN CHURCH 0F GOD ("RCCG") AMAZING GRACE CHAPEL HULL
Derbyniwyd: Ar amser
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD - RCCG LIVING PRAISE SUNDERLAND
Derbyniwyd: Ar amser
REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ('RCCG') STRONG TOWER PARISH
Derbyniwyd: Ar amser
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ABUNDANT GRACE TABERNACLE
Derbyniwyd: Ar amser
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD - RCCG LIVING PRAISE SUNDERLAND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
KAYODE IDOWU Ymddiriedolwr 07 October 2011
Dim ar gofnod
STEPHEN TAIWO OJO Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £182.07k £185.51k £174.98k £184.78k £327.50k
Cyfanswm gwariant £222.43k £185.96k £200.04k £214.24k £306.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 22 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 23 Mawrth 2023 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 23 Mawrth 2023 51 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Chwefror 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 02 Chwefror 2021 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
67 Hollins Drive
BOLTON
BL2 1DH
Ffôn:
07903458803
Gwefan:

rccgbreakthroughchurch.org