Hanes ariannol QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1113376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.22m £2.77m £1.87m £2.18m £2.22m
Cyfanswm gwariant £903.74k £1.95m £2.42m £2.22m £1.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.22m £2.77m £1.30m £2.17m £2.19m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £562 £0 £0 £12.58k £29.57k
Incwm - Arall £0 £48 £575.84k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £466 £92.73k £148.39k £417.41k £204.72k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £445.68k £1.57m £1.84m £1.65m £1.23m
Gwariant - Ar godi arian £458.06k £383.17k £560.86k £542.35k £693.28k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £445.68k £1.57m £0 £1.65m £1.23m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £18.11k £21.27k £22.90k