BAHAY NG PAG-ASA (HOUSE OF HOPE), PHILIPPINES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide housing, education and medical support to orphans in and around the area of Santiago City, Philippine Islands and to give medical assistance and support to others identified as being in desperate need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Philipinas
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- BAHAY NG PAG-ASA (Enw gwaith)
- BNPA (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL SPRINGFORD | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
John Frederick George Pettifer J.P. ACIB | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Robin George Bowman | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
CLAIRE SUSAN BOWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA BERNARDETTE KENNING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.57k | £16.84k | £9.50k | £8.39k | £7.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.06k | £5.01k | £4.06k | £10.08k | £12.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mawrth 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JUNE 2005, AS AMENDED 28 OCTOBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS, IN PARTICULAR, BUT NOT BY WAY OF LIMITATION, AMONG ORPHANED OR ABANDONED CHILDREN, IN SANTIAGO CITY AND SURROUNDING AREAS IN THE PHILIPPINES, BY THE PROVISION, MAINTENANCE AND OPERATION OF ACCOMMODATION FACILITIES AND SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
SANTIAGO CITY AND SURROUNDING AREAS IN THE PHILIPPINES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 CARRADALE
ORTON BRIMBLES
PETERBOROUGH
PE2 5XQ
- Ffôn:
- 07715710757
- E-bost:
- bahayngpagasa@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window