SOMALI (U.K.) COMMUNITY ASSOCIATION LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping children and young people of Somali ethnic origin by providing education, sports activities and exchange trips abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- SOMALI UK COMMUNITY ASSOCIATION LINK (Enw gwaith)
- SUCAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED MOALIN-SALAD IMAN | Cadeirydd |
|
||||||
NUR SH ABDULKADIR MOHAMED | Ymddiriedolwr | 29 August 2021 |
|
|
||||
Anab Hassan Addawe | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
ABDULLAHI ALI SHEIKH-DON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAHIR ABDULLAHI KULMIYE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.92k | £8.65k | £9.19k | £7.52k | £9.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.87k | £8.25k | £8.87k | £7.35k | £95.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Chwefror 2024 | 283 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 07 Chwefror 2024 | 648 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 5 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SOMALIANS IN THE UNITED KINGDOM TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS, ADVANCE EDUCATION AND HEALTH, AND PROVIDE OR ASSIST WITH THE PROVISION OF FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR LEISURE WITH THE OBJECTIVE OF ENHANCING THE CONDITION IN LIFE OF SUCH PERSONS BY MAKING GIFTS IN KIND OR GRANTS OF MONEY AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE RELIEF MAY INCLUDE: A) WEEKLY OR OTHER PERIODIC ALLOWANCES IN CASES OF CONTINUING NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE; B) GRANTS, TRANSPORT OR GIFTS IN KIND IN CASES OF EMERGENCY OR SICKNESS; C) PROVISION OF HOMEWORK AND AFTER SCHOOL CLUBS FOR THE CHILDREN OF SOMALIANS RESIDENT IN THE U.K.; D) PROVISION OF ENGLISH AND LITERACY CLASSES FOR ADULT MEMBERS OF THE SOMALIAN COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM AND ASSISTANCE IN OBTAINING THEM EMPLOYMENT; AND E) PROVISION OF ACCESS TO SOMALI SPEAKING INTERPRETERS, ADVISERS AND ADVOCATES TO SOMALIANS IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Fladbury Road
Tottenham
London
N15 6SB
- Ffôn:
- 07956146611
- E-bost:
- sucalsomali@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window