Hanes ariannol COMMUNITY FOOD ENTERPRISE LIMITED

Rhif yr elusen: 1116006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.73k £86.33k £86.64k £129.82k £104.00k
Cyfanswm gwariant £117.41k £83.21k £107.20k £88.53k £91.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 N/A N/A N/A