SIDMOUTH FOLK WEEK LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting in and around the town of Sidmouth in East Devon an annual festival of folk arts and other associated events both in Sidmouth and elsewhere which will encourage awareness, knowledge, understanding, conservation and appreciation of and participation in the folk arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Griffiths | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||
Beverley Langton | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Anne Charles | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Francis Lockyear | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|||||
Colin John Trussell | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
EDWARD UPTON | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
JEAN SALT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Timothy David Ambrose Shardlow | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARRINGTON LISTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES DEREK SCHOFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.62k | £121.28k | £37.09k | £26.50k | £54.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.53k | £126.46k | £35.77k | £26.15k | £47.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.50k | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("FEE OBJECTS") ARE: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC BY PROMOTING, IN AND AROUND THE TOWN OF SIDMOUTH IN EAST DEVON, AN ANNUAL FESTIVAL OF FOLK ARTS AND OTHER ASSOCIATED EVENTS, BOTH IN SIDMOUTH AND ELSEWHERE, WHICH WILL ENCOURAGE AN AWARENESS, KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, CONSERVATION AND APPRECIATION OF AND PARTICIPATION IN THE FOLK ARTS. SUCH FOLK ARTS WILL INCLUDE, BUT NOT BE LIMITED: TO" THE ARTS OF TRADITIONAL MUSIC, SONG, DANCE, DRAMA, STORYTELLING AND RELATED FOLKLORE, CUSTOMS, ARTS AND CRAFTS WHICH ORIGINATE, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN THE UNITED KINGDOM AND THEIR DEVELOPMENT INTO CONTEMPORARY FORMS.
Maes buddion
IN AND AROUND THE TOWN OF SIDMOUTH IN EAST DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 3
Fairleigh
Manor Road
Sidmouth
EX10 8RR
- Ffôn:
- 01395515146
- E-bost:
- tdashardlow@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window