CAMDEN ABU DIS FRIENDSHIP ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Camden Abu Dis Friendship Association works to promote human rights and respect for international humanitarian law in Abu Dis. Palestine. We educate the public through publications, public meetings, friendship links and visits in both directions, and promote positive projects in Abu Dis in such fields as education, health and youth work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,950 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
- CADFA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumana Choudhury | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Peter Ashan | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|||||
Fiona Millar | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
HUGH WALLIS | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Cristina Piccoli | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.27k | £73.47k | £84.99k | £115.56k | £145.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.87k | £71.73k | £87.63k | £118.13k | £124.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.44k | N/A | N/A | £3.95k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/06/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/11/2013
Gwrthrychau elusennol
CADFA'S CHARITABLE OBJECTS ARE TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) AND RESPECT FOR INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN PALESTINE BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: * RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN ISSUES RELEVANT TO THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT IN GENERAL AND TO THE SITUATION OF ABU DIS IN PARTICULAR; * RESEARCHING AND MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND INFRINGEMENTS OF HUMANITARIAN LAW IN ABU DIS IN PARTICULAR AND PALESTINE MORE WIDELY; * EDUCATING THE PUBLIC ABOUT HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW; * PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS AND THE OBSERVANCE OF HUMANITARIAN LAW; * WORKING TO ELIMINATE ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND INFRINGEMENTS OF HUMANITARIAN LAW IN ABU DIS IN PARTICULAR AND PALESTINE MORE WIDELY;; * WORKING TO OBTAIN AND PROMOTE REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES AND INFRINGEMENTS OF HUMANITARIAN LAW IN ABU DIS IN PARTICULAR AND PALESTINE MORE WIDELY AND THEIR FAMILIES; * PROVIDING SUPPORT TO AND RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES AND INFRINGEMENTS OF HUMANITARIAN LAW AND THEIR FAMILIES, IN ABU DIS IN PARTICULAR AND PALESTINE MORE WIDELY.
Maes buddion
THE AREA OF ABU DIS, PALESTINE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53 Fortess Road
Kentish Town
LONDON
NW5 1AD
- Ffôn:
- 0203 730 9890
- E-bost:
- contact@cadfa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window