ymddiriedolwyr SPECIAL NEEDS UNDER FIVES SUPPORT
Rhif yr elusen: 1113527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Stokes | Cadeirydd | 02 May 2024 |
|
|
||||
Paul Hilton | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Debra Jones | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
ERIC TAYLOR | Ymddiriedolwr | 20 January 2012 |
|
|||||
SUSAN JOSEPHINE WOODS | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||
ANNE CHRISTINE RAFFLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.