NEWCASTLE CHRISTIAN LIFE CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian faith by the pronouncement of the Gospel of Jesus Christ and preaching and teaching the word of God. This is achieved by the operation of local churches in Newcastle,Teesside and Mwanza in Tanzania.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Hartlepool
- Northumberland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
- Tanzania
Llywodraethu
- NCLC (Enw gwaith)
- NEWCASTLE CLC (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £900.84k | £568.03k | £606.57k | £708.46k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.42k | £518.01k | £535.40k | £771.35k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £856.16k | £471.98k | £488.21k | £592.60k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.51k | £78.06k | £93.12k | £3.05k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.05k | £17.82k | £24.94k | £112.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122 | £166 | £296 | £599 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £336.53k | £486.58k | £490.19k | £766.31k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £5.03k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.57k | £27.53k | £44.12k | £62.82k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 11 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 12 Hydref 2017 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | 01 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 20 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 29 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 22 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 19 Rhagfyr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
(I) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST THE LORD AND PREACHING AND TEACHING OF THE WORD OF GOD BY THE COMPANY IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH OF ASSEMBLIES OF GOD AS APPROVED BY THE GENERAL COUNCIL FROM TIME TO TIME ("THE STATEMENT"); (II) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL FURTHER THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM; (III) THE FURTHERANCE OF THE OTHER CHARITABLE WORK OF THE COMPANY CONSISTENTLY WITH THE STATEMENT; AND (IV) THE FURTHERANCE OF THE WORK OF ASSEMBLIES OF GOD AND PROMOTION OF THE SPIRITUAL TEACHING AND MAINTENANCE OF THE STATEMENT AND THE PROMOTION OF RELIGIOUS OBSERVANCES THAT MANIFEST THE STATEMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. NEWCASTLE, GATESHEAD, NORTH TYNESIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window