BRADNET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bradnet is a user-led organisation that seeks to empower and enable disabled people to lead their chosen lifestyle. We have a Board of Directors that is led by disabled people. We have staff and volunteers from the diverse communities. We provide; Outreach and Advocacy comprising 1-2-1 support, information, advice and guidance; Independent Living Service providing approriate personal assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,135,176
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.14m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,055,612
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.06m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.06m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £79.56k |
Pobl

50 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- ASIAN DISABILITY NETWORK (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Ahmad | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Tahirah Ahmed | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Safina Kouser | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £469.40k | £352.73k | £437.26k | £1.17m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £557.28k | £392.97k | £434.52k | £942.76k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £457.91k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.16m | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £9.71k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £942.76k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £27.74k | £23.25k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £406.20k | £486.30k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £87.56k | £83.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 SEPTEMBER 2005 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18 MAY 2006. as amended on 18 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Company are to assist, support, inform, advise and advocate on behalf of Disabled people, enabling and empowering such persons to articulate their needs and to advance their good health and welfare and relieve loneliness, isolation, poverty and distress and generally promote a better quality of life from a social model approach.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Guardian House
22 Manor Row
BRADFORD
West Yorkshire
BD1 4QU
- Ffôn:
- 01274224444
- E-bost:
- enquiries@bradnet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window