CHAFFORD GORGES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aim to improve the wildlife habitats of the nature park in order to broaden the biodiversity of the site and conserve existing species. The site is used for local community events and also for education activities for all ages as it is the major open green space for a large new housing development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £90,666 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
44 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
- CHAFFORD GORGES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Yates | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Dr Jeremy Dagley | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Samantha Quill | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Philip John Cunningham | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.29k | £140.28k | £139.71k | £130.41k | £222.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.58k | £95.77k | £109.45k | £119.14k | £192.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.69k | £1.70k | N/A | N/A | £90.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 JULY 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
3A. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO LOOK AFTER AND FURTHER THE CONSERVATION, MAINTENANCE AND PROTECTION OF: - (I) THE AREA KNOWN AS CHAFFORD HUNDRED GORGES COMPRISING APPROXIMATELY 200 ACRES OF LAND IN THE BOROUGH OF THURROCK, ESSEX, INCLUDING WARREN GORGE, LION GORGE, GIBBS WOOD, WOULDHAM CLIFF, GRAYS GORGE, SANDMARTIN CLIFF AND ANY ADDITIONAL LAND THAT IS CONTIGUOUS WITH THIS AREA; (II) THE WILDLIFE AND HABITATS OF THIS AREA; (III) THE NATURAL BEAUTY OF THIS AREA; (IV) THE ZOOLOGICAL, BOTANICAL, HISTORICAL, BIODIVERSITY, ARCHAEOLOGICAL, SCIENTIFIC, GEOLOGICAL, AMENITY AND LANDSCAPE INTEREST OF THIS AREA, IN ANY AREA WHICH ARE CHARITABLE IN LAW. B. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN: (I) THE PRINCIPLES AND PRACTICES ASSOCIATED WITH THE CONSERVATION, MAINTENANCE AND PROTECTION OF AREAS LIKE CHAFFORD HUNDRED GORGES; (II) THE PRINCIPLE AND PRACTICES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT; (III) THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF BIODIVERSITY CONSERVATION, IN ANY WAYS WHICH ARE CHARITABLE IN LAW.
Maes buddion
THE AREA KNOWN AS CHAFFORD HUNDRED GORGES COMPRISING APPROXIMATELY 200 ACRES OF LAND IN THE BOROUGH OF THURROCK, ESSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Essex Wildlife Trust
Joan Elliot Visitor Centre
Abbotts Hall Farm
Maldon Road
Great Wigborough
COLCHEST
- Ffôn:
- 01621862960
- E-bost:
- admin@essexwt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window