GURU MANEYO GRANTH GURDWARA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are to advance the Sikh religion, including by the provision of temples and to relive poverty and sickness and to advance education both generally and in the principles of the Sikh faith for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£1,451,000
Roddion a chymynroddion | £1.24m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £176.30k | |
Arall | £32.24k |
Cyfanswm gwariant:
£1,267,015
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.27m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £183.99k |
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Slough
- Swindon
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- PRABH MILNAE KAA CHAAO GURDWARA (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harbinder Singh Badwal | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Palvinder Lallh | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Surinder Hayre | Ymddiriedolwr | 31 December 2021 |
|
|
||||
Mandeep Kaur Dosanjh | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|
||||
Savraj Dhillon | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
Kulwant Sidhu | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
AJIT SINGH KHAIRA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £754.02k | £976.29k | £3.82m | £1.78m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £796.43k | £552.80k | £930.41k | £1.12m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £518.57k | £772.91k | £3.58m | £1.06m | £1.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £232.92k | £202.87k | £236.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £186.25k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £507 | £2.66k | £4.61k | £176.30k | |
|
Incwm - Arall | £2.53k | £0 | £0 | £535.35k | £32.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £796.43k | £552.80k | £930.41k | £1.12m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.37k | £0 | £12.46k | £9.60k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.41m | £10.23m | £14.09m | £13.64m | £13.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £800.00k | £1.21m | £420.99k | £1.26m | £982.45k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.10m | £3.90m | £3.82m | £3.53m | £3.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 18 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 18 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mehefin 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mehefin 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/07/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/08/2009 AS AMENDED ON 07 JUL 2021 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07 JUL 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY (THE "OBJECTS") ARE: (A) TO ADVANCE THE SIKH RELIGION, INCLUDING BY THE PROVISION OF TEMPLES (B) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND TO ADVANCE EDUCATION BOTH GENERALLY AND IN THE PRINCIPLES OF THE SIKH FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
SWINDON AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Guru Maneyo Granth Gurdwara
221 Bath Road
Slough
Berkshire
SL1 4BA
- Ffôn:
- 01753 573196
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window