Hanes ariannol THERAPY SERVICES (UK)

Rhif yr elusen: 1116558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £73.26k £70.52k £47.94k £63.95k £10.30k
Cyfanswm gwariant £56.43k £35.89k £11.89k £17.53k £16.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £10.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.18k £44.29k N/A N/A N/A