ymddiriedolwyr HOME-START CHESHIRE
Rhif yr elusen: 1112270
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine Butcher | Cadeirydd | 08 July 2020 |
|
|
||||
Lisa McGowan | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Dominic Oakeshott | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Richard Grateley | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
ANN TUNWELL | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
SUSAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
LESTER HUMPHREYS | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Ann Frances Norburn | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Jo Hinnigan | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Richard Anthony Croft | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.