Hanes ariannol (UK) CHILDREN AID TRUST FUND BANGLADESH
Rhif yr elusen: 1112706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.78k | £60.62k | £60.12k | £47.00k | £17.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.24k | £38.19k | £49.37k | £36.99k | £23.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.