Hanes ariannol EXETER ROUND TABLE NUMBER 123 CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1112324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £46.83k £6.85k £74.20k £115.94k £77.19k
Cyfanswm gwariant £52.90k £7.67k £52.50k £129.70k £72.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A