FAITH&VICTORY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our activities are: The relief of financial hardship amongst those seeking asylum and those granted refugee status and their dependants living (temporarily) in Brent and the surrounding area: To preserve and protect the physical and mental health of those granted refugee status and their dependants: To advance the education and training of those granted refugee status and their dependant in need t
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
- Brent
- Camden
- Dinas Llundain
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Harrow
- Hillingdon
- Hounslow
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
- FAITH & VICTORY CHURCH (Enw gwaith)
- FVC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENISHA WHYTE | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
SHAKYL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 03 May 2015 |
|
|
||||
RAISSA ETUTU | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
||||
Kalala Max Nyembwe | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
||||
REMEAL ANTONREECE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/10/2019 | 10/10/2020 | 10/10/2021 | 10/10/2022 | 10/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.40k | £10.00k | £25.00k | £24.00k | £81.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.15k | £9.50k | £24.50k | £22.00k | £72.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £10.00k | £21.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Hydref 2023 | 13 Medi 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Hydref 2023 | 11 Tachwedd 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Hydref 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Hydref 2021 | 25 Medi 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Hydref 2020 | 02 Medi 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Hydref 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THOSE SEEKING ASYLUM AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS LIVING (TEMPORARILY) IN BRENT AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF AN INFORMATION AND ADVICE SERVICE; 2. TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS; 3. TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE GRANTED REFUGEES STATUS AND THEIR DEPENDANTS IN NEED THEREOF SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN A NEW COMMUNITY. 4. THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT OF THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THOSE SEEKING ASYLUM BY THE PROVISION OF VOCATIONAL AND SKILLS TRAINING, ADVICE AND SUPPORT; AND 5. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
BRENT AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 LAKESIDE DRIVE
3rd FLOOR
PARK ROYAL
LONDON
NW10 7HQ
- Ffôn:
- 07481143488
- E-bost:
- eglisefoivictoire@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window