THE DEATH PENALTY PROJECT CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is a grant giver which provides funds to The Death Penalty Project Limited (DPP Ltd), enabling it to provide free legal representation to prisoners under sentence of death. The charity and DPP Ltd also conduct capacity building programmes for legal and medical professionals; and develop and commission research studies on issues surrounding the death penalty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
- Antigwa A Barbuda
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Cenia
- Dominica
- Gaiana
- Ghana
- Grenada
- India
- Indonesia
- Jamaica
- Japan
- Malawi
- Malaysia
- Nigeria
- Sierra Leone
- Singapore
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Vincent A Grenadines
- Taiwan
- Tanzania
- Trinidad A Tobago
- Uganda
- Y Bahamas
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- THE DEATH PENALTY PROJECT CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- THE DEATH PENALTY PROJECT (CT) (Enw blaenorol)
- THE DEATH PENALTY PROJECT LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY CHARLES BURTON CBE | Cadeirydd |
|
||||||
SIMON GOLDBERG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD FITZGERALD QC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.48k | £146.67k | £209.27k | £172.50k | £92.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.02k | £144.60k | £182.25k | £204.62k | £103.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/08/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/04/2006
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE AND PROTECT HUMAN RIGHTS IN THE CARIBBEAN, ANGLOPHONE AFRICAN COUNTRIES AND ELSEWHERE AND PARTICULARLY THE RIGHTS OF INDIVIDUALS ACCUSED OF CRIMES THAT ARE PUNISHABLE BY DEATH AND OF THOSE WHO HAVE BEEN SENTENCED TO DEATH; 2 TO PROMOTE THE SOUND ADMINISTRATION OF THE LAW; 3 TO ADVANCE EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW (INCLUDING INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW), AND IN PARTICULAR CONCERNING THE OPERATION OF THE DEATH PENALTY; AND IN CLAUSE 1 'TO PROMOTE AND PROTECT HUMAN RIGHTS' MEANS TO PROMOTE AND PROTECT THE RIGHTS ENSHRINED IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948, THE AMERICAN DECLARATION ON THE RIGHTS AND DUTIES OF MAN 1948, THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966, THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 1978 AND THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS 1981.
Maes buddion
CARIBBEAN, ANGLOPHONE AFRICAN COUNTRIES AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
87-91 NEWMAN STREET
LONDON
W1T 3EY
- Ffôn:
- 02032062748
- E-bost:
- info@deathpenaltyproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window