Hanes ariannol PHASE WORLDWIDE (PRACTICAL HELP ACHIEVING SELF EMPOWERMENT WORLDWIDE)
Rhif yr elusen: 1112734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £355.40k | £463.75k | £525.99k | £140.56k | £215.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.71k | £477.51k | £386.27k | £194.92k | £223.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.95k | £89.66k | £133.86k | £13.58k | £54.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £226.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £34.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £54 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £265.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £304.95k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £81.32k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £10.17k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £271.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.