Hanes ariannol CANTERBURY CATHEDRAL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1112590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.05m | £1.21m | £866.14k | £681.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £709.35k | £1.67m | £1.97m | £879.23k | £959.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.51m | £661.92k | £900.36k | £563.79k | £325.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £382.57k | £383.43k | £262.08k | £297.16k | £355.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £47.27k | £5.18k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £397.86k | £22.83k | £731.22k | £177.33k | £235.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £268.85k | £1.40m | £1.74m | £727.59k | £800.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £440.50k | £268.01k | £231.83k | £151.65k | £158.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £9.03k | £9.30k | £0 | £10.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £243.47k | £0 | £1.69m | £727.59k | £790.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.