CENTURION SHOW BAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
YOUTH MUSIC MARCHING BAND
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- 24 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CENTURION SHOWBAND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.95k | £13.23k | £8.41k | £3.45k | £842 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.91k | £13.41k | £4.72k | £4.91k | £7.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2011 | 12 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2010 | 17 Mai 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2009 | 15 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2008 | 18 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2008 | 21 Gorffennaf 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 APRIL 2005
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF MEMBERS AND LEADERS OF THE CENTURION SHOW BAND YOUTH MARCHING BAND AND THE PROMOTION OF MENTAL, MORAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE UP TO 25 YEARS OF AGE THROUGH THE PROVISION OF EXHIBITIONS, COMPETITIONS, CONCERTS OF MUSIC AND DANCE AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS AS THE TRUSTEES DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NORTH YORKSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window