MANCHESTER CITY CHAPEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
i. To advance the Gospel of Jesus Christ for the benefit of the public in accordance with the statements of belief appearing in the governing document ii. To advance the Christian faith in the United Kingdom and othe nations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- Authentic City Church Life Changers (Enw gwaith)
- GRACE CITY CHURCH ASSEMBLIES OFGOD (Enw gwaith)
- LIVING WATERS MANCHESTER CITY CHAPEL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dereck Chunda | Cadeirydd |
|
||||||
Rev Phillip Banda | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|||||
Jeanette Brown | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
LANGA LIONEL NDOVIE | Ymddiriedolwr | 16 June 2013 |
|
|
||||
GRACE MWANZA | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
||||
FRANK Foster VALANTINI | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.17k | £112.24k | £150.32k | £198.25k | £171.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.11k | £104.62k | £152.94k | £157.36k | £185.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Mai 2023 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Mai 2023 | 97 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 FEBRUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE THE GOSPEL OF JESUS CHRIST FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF APPEARING IN SCHEDULE 1 AND OUR STATEMENT OF FAITH IN ARTICLE 3 THEREIN. (II) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE UNITED KINGDOM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, BROADCASTING, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE AND ANY OTHER ACTIVITY ON CHRISTIAN FAITH TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE GRACE OF GOD IN JESUS CHRIST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Authentic City Church
Crowcroft Road
Longsight
Manchester
M12 4QD
- Ffôn:
- 01612244437
- E-bost:
- info@authenticcitychurch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window