ymddiriedolwyr THE OWL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1112175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Gooch | Cadeirydd | 23 September 2020 |
|
|
||||
Alaine Garnett | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Laura Read | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Bianca Reynolds | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Gilbert | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Susan Ewing | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Pauline Hickmott | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||
Jean Scarff | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Joanna Haile | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.