ymddiriedolwyr PETS AS THERAPY
Rhif yr elusen: 1112194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Barth | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Helen Morrell | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Jannine Edgar | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Hemnomita Chana | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Alexandra Morton | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Kathryn Rhodes | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Suzanne Gwyn | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Ian Windsor | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Anna Hall | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Carol Warner | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Dr Peter Portlock | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Ms S Webbe | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.