THE AFRICAN CHILD CHARITY ORGANISATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TACCO's main focus is on childcare provision for children aged 18 months to 4 years old and literacy support for children up to secondary school in two rural centres in Jachie, Ashanti region and Langbinsi, in northern Region . The charity also runs a popular local IT centre and a HIV/Awareness programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Ghana
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 25 Mawrth 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- TACCO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253 | £78 | £154 | £76 | £282 | |
|
Cyfanswm gwariant | £175 | £26 | £0 | £0 | £249 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 17 Mawrth 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 17 Rhagfyr 2021 | 292 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 17 Rhagfyr 2021 | 657 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | 17 Rhagfyr 2021 | 1023 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28/09/05
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN JACHIE AND THE SURROUNDING VILLAGES, NEAR LAKE BOSOMTWI IN GHANA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH PROJECTS LIKE CRECHE AND A PRE-SCHOOL CENTRE, A CHILDREN'S LIBRARY, COMPUTER LEARNING CENTRE AND A HIV/AIDS AWARENESS PROGRAM.
Maes buddion
IN JACHIE AND THE SURROUNDING VILLAGES, NEAR LAKE BOSOMTWI IN GHANA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window