TEIGN HOUSING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Large scale voluntary transfer organisation that provides affordable housing services in south devon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£24,843,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £24.71m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £131.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£22,216,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £22.22m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £158,670 o 1 gontract(au) llywodraeth a £211,250 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £22.22m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.63m |
Pobl

211 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£100k i £110k | 3 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Plumb | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
George Dexter | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Anne Marie Henderson | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Richard David Gammage | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Thomas Woodman | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Sean Gavin Palka | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca Harwood Lincoln | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Joanna Davoile | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Higginson | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Stuart Davies | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.56m | £20.13m | £20.70m | £21.39m | £24.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.11m | £16.84m | £22.36m | £18.98m | £22.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £121.07k | £137.22k | £177.00k | £147.10k | £158.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £299.00k | £278.00k | £92.00k | £499.00k | £211.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £20.13m | £20.70m | £21.39m | £24.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £131.00k | |
|
Incwm - Arall | £20.55m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.11m | £16.84m | £22.36m | £18.98m | £22.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £87.99k | £114.82k | £136.17k | £205.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £138.31m | £142.96m | £149.45m | £160.43m | £174.61m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £400.00k | £580.00k | £570.00k | £570.00k | £525.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £14.03m | £13.64m | £18.93m | £9.40m | £5.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.08m | -£1.78m | -£572.00k | -£574.00k | -£669.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.82m | £58.85m | £72.05m | £71.08m | £78.81m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/12/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/09/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 01/12/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/2015 as amended on 20 May 2021
Gwrthrychau elusennol
4.1.1 TO PROVIDE SOCIAL HOUSING AND OTHER HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; 4.1.2 TO PROVIDE FOR ELDERLY OR CHRONICALLY SICK PEOPLE OR PEOPLE WITH A DISABILITY (INCLUDING MENTAL, PHYSICAL AND LEARNING OR ASSOCIATED DISABILITIES) IN NEED OF SOCIAL HOUSING AND OTHER HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; 4.1.3 TO PROVIDE SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS TO ELDERLY OR CHRONICALLY SICK PEOPLE OR PEOPLE WITH A DISABILITY (INCLUDING MENTAL, PHYSICAL AND LEARNING OR ASSOCIATED DISABILITIES) IN NEED THEREOF AND TO PROVIDE ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; 4.1.4 TO PROVIDE RECREATION OR OTHER LEISURE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; 4.1.5 TO RELIEVE POVERTY AMONGST THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; 4.1.6 TO ADVANCE EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; 4.1.7 TO MAINTAIN, IMPROVE OR PROVIDE PUBLIC AMENITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE INTERESTS OF REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK. 4.1.8 TO ASSIST AND PROVIDE SERVICES TO ANY OTHER CHARITY OR NON-PROFIT MAKING BODY IN RELATION TO HOUSING OR RELATED SERVICES AND AMENITIES; 4.1.9 TO CARRY OUT ANY OTHER CHARITABLE OBJECT THAT CAN BE CARRIED OUT BY A CHARITY REGISTERED WITH THE CHARITY COMMISSION AND REGISTERED WITH THE REGULATOR;
Maes buddion
PRIMARILY TEIGNBRIDGE, DEVON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TEIGN HOUSING
MILLWOOD HOUSE
COLLETT WAY
NEWTON ABBOT
TQ12 4PH
- Ffôn:
- 01626322722
- E-bost:
- customerhub@teignhousing.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window