THE BIANCA JAGGER HUMAN RIGHTS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Researching & raising awareness on issues of human rights & civil liberties,social & economic justice,climate change,indigenous peoples rights & environmental protection. Calling for worldwide abolition of the death penalty. 3) Developing legal definition & framework of Crimes Against Present & Future Generations. 4) Raising awarness on violence against women and girls
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Awstria
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecwador
- El Salvador
- Feneswela
- Ffrainc
- Guatemala
- Gwlad Belg
- Hondwras
- India
- Mecsico
- Nicaragwa
- Periw
- Sbaen
- Sweden
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK HOWARD STEPHENS CBE | Cadeirydd |
|
||||||||
PETER JOHN BENNETT | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||||
William Schabas | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||||
THADDAEUS ROPAC | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||||
ERIK BERGLOF | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||||
Bianca Jagger | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARITTA KOCH-WESER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.91k | £35.75k | £58.70k | £2.89k | £95.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.59k | £204.49k | £165.49k | £135.46k | £78.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 15 Hydref 2024 | 618 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 15 Hydref 2024 | 618 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
2.2.1) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 2.2.1.1) MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; 2.2.1.2) OBTAINING JUSTICE FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; 2.2.1.3) RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; 2.2.1.4) RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; 2.2.1.5) EDUCATING THE PUBLIC ABOUT HUMAN RIGHTS; 2.2.1.6) PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; 2.2.1.7) CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; 2.2.1.8) COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; 2.2.1.9) RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; 2.2.1.10) PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; 2.2.1.11) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS BY INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; 2.2.1.12) INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; 2.2.1.13) ELIMINATING INFRINGEMENTS OF THE PROHIBITIONS ON TORTURE SLAVERY EXTRA-JUDICIAL KILLING ARBITRARY DETENTION AND DISAPPEARANCE; 2.2.1.14) RAISING AWARENESS OF THE TRAFFICKING OF HUMANS IN PARTICULAR THE TRAFFICKING OF WOMEN AND CHILDREN FOR SEXUAL EXPLOITATION AND THEIR EXPOSURE TO HIV/AIDS; 2.2.1.15) CARRYING OUT OR PROMOTING RESEARCH INTO THE MAINTENANCE AND OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS IN PLACES OR AREAS WHERE THERE MAY HAVE BEEN AN IMPACT ON THE HUMAN RIGHTS OF THE INHABITANTS OF SUCH PLACES AND AREAS AS A CONSEQUENCE OF ENVIRONMENTAL DAMAGE OR CHANGE AND PUBLISH OR OTHERWISE DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH 2.2.2) THE RELIEF OF POVERTY DISTRESS OR SUFFERING IN ANY PART OF THE WORLD BY APPROPRIATE CHARITABLE ASSISTANCE (WHETHER MEDICAL REHABILITATIVE FINANCIAL OR OTHER ASSISTANCE) TO VICTIMS OF: 2.2.2.1) BREACHES OF HUMAN RIGHTS; 2.2.2.2) ANY PUBLIC CALAMITY (INCLUDING FAMINE EARTHQUAKE OR PESTILENCE; 2.2.2.3) WAR OR CIVIL DISTURBANCE; 2.2.2.4) THE IMMEDIATE OR CONTINUING EFFECTS OF LACK OF NATURAL OR OTHER RESOURCES OR; 2.2.2.5) ANY OTHER CAUSE OF POVERTY DISTRESS OR SUFFERING. 2.2.3) SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT..
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BJHRF PO BOX
UNIT 246 272 KENSINGTON HIGH STREET
LONDON
W8 6ND
- Ffôn:
- 02073610066
- E-bost:
- Biancajagger1@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window