NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education, training and examining of people as dental nurses to enable a level of skill and safety and operational excellence to be achieved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Cyfanswm incwm:
£2,367,004
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.28m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £89.26k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,077,463
Codi arian | £5.71k | |
Weithgareddau elusennol | £2.07m | |
Arall | £0 |
£85,407 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.71k | |
Gwariant elusennol | £2.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £289.54k |
Codi arian a Arall Gwariant | £5.71k | |
Gwariant elusennol | £2.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £374.95k |
Pobl

27 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr James Ashworth-Holland | Cadeirydd | 22 February 2018 |
|
|
||||
Cinzia Pickett | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Nicholas Linfoot | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Bhavna Mistry | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Mary Donnelly | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Jillian Eastmond | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Julie Byrom | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Ulpee Darbar | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Paul Griffith | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Dr Louise Belfield | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £1.45m | £1.34m | £2.27m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.43m | £1.44m | £1.67m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.70m | £1.42m | £1.32m | £2.24m | £2.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.81k | £26.62k | £17.30k | £32.13k | £89.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.43m | £1.43m | £1.67m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.55k | £3.71k | £5.44k | £5.87k | £5.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.91k | £55.02k | £87.22k | £104.29k | £95.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.55k | £3.71k | £5.44k | £5.87k | £5.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £72.06k | £80.43k | £72.87k | £71.95k | £70.95k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £536.30k | £550.79k | £575.97k | £588.12k | £1.56m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.05m | £2.25m | £2.74m | £3.44m | £3.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.46m | £1.66m | £2.24m | £2.37m | £2.52m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/09/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2014 as amended on 19 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE THE EDUCATION AND TRAINING OF MEN AND WOMEN AS DENTAL NURSES AND OTHER DENTAL STAFF TO ASSIST IN DENTISTRY SO AS TO ENABLE A LEVEL OF SKILL AND SAFETY AND OPERATIONAL EXCELLENCE TO BE ACHIEVED WHICH WILL MEET THE STANDARDS FROM TIME TO TIME APPROVED, SET OR ADOPTED BY THE CHARITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND THE DENTAL PROFESSION. WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THIS MAY INCLUDE: 1 SETTING AND PUBLISHING SYLLABUSES OF STUDY FOR DENTAL NURSES AND OTHER DENTAL STAFF TO ENABLE LEVELS OF SKILL AND SAFETY TO BE ACHIEVED; 2 SETTING AND PUBLISHING EXAMINATIONS FOR DENTAL NURSES AND OTHER DENTAL STAFF AND HOLD EXAMINATIONS AS OFTEN AS THE CHARITY SHALL CONSIDER DESIRABLE; 3 ENSURING THAT EXAMINERS AND ASSESSORS ACHIEVE THE REQUIRED LEVEL OF KNOWLEDGE AND SKILL TO UNDERTAKE ASSESSMENTS; 4 ISSUING CERTIFICATES TO INDIVIDUALS WHO SUCCESSFULLY ACHIEVE THE REQUIRED LEVELS OF KNOWLEDGE AND SKILL; 5 ADVISING UPON, ASSISTING WITH AND VALIDATING THE TRAINING AND ASSESSMENT CENTRES WHICH UNDERTAKE QUALIFICATIONS PROVIDED BY THE CHARITY; 6 SUPPORTING, AND DISSEMINATING THE RESULTS OF, RESEARCH (WHETHER CONDUCTED BY THE CHARITY OR NOT) (I) WHICH SHOWS THE BENEFITS OF SETTING STANDARDS AND SKILL LEVELS IN THE INTERESTS OF PATIENTS; (II) INTO THE IMPROVEMENT OF SKILLS, WORK METHODS AND PRACTICES IN THE DENTAL TEAM; 7 THE PROVISION OF BURSARIES, SCHOLARSHIPS, GRANTS, LOANS AND OTHER FUNDS FOR RESEARCH OR FOR TRAINING FACILITIES TO ANY PERSON OR PERSONS, TRUST, INSTITUTE OR BODY CORPORATE WHICH IN THE OPINION OF THE CHARITY IS LIKELY TO ENHANCE OR FURTHER THE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor
Quayside Court
Chain Caul Way
Ashton-on-Ribble
PRESTON
PR2 2ZP
- Ffôn:
- 01772429917
- E-bost:
- info@nebdn.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window