ST MARY'S INDIAN ORTHODOX CHURCH
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting Orthodox Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl
15 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- ST MARY'S INDIAN ORTHODOX XHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Varughese Mannamcheril | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Sunil George | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Anil Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Shiju Mangadathumoozhil Uthup | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Vinod Oommen | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Shon John Pallickaleth | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jiju George Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mathew Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Bijoy George | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Anil Kurian Malath | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Alice Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
JOHNSON SAMUEL | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
NIJU PHILIP | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
Rev VARGHESE MATHEW | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Bibin George | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.82k | £87.32k | £75.95k | £90.88k | £121.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.77k | £64.42k | £43.23k | £54.54k | £80.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 22 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 22 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 AUGUST 2004. AS AMENDED ON 25 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DOCTRINES AND FAITH OF THE ORTHODOX CHRISTIANITY. IN THE FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECT BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE THE PARISH/SOCIETY SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE AVON AND SOMERSET.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
St. Marys Indian Orthodox Church
Bank Road
Pilning
Bristol
BS35 4JG
- Ffôn:
- 01454430288
- E-bost:
- info@smiocbristol.org
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window