Ymddiriedolwyr ST MARY'S INDIAN ORTHODOX CHURCH
Rhif yr elusen: 1113931

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Varughese Mannamcheril | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Reji Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Lijo Kunjukunju Joshua | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Saji Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Binu Philipose | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Dennis Daniel | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Anil Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Thomas David | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Anil Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Alka Kurian | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Kurian Lukose | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Shon John Pallickaleth | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
NIJU PHILIP | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
Rev VARGHESE MATHEW | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Bibin George | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.