Hanes ariannol THE LANTERN TRUST WEYMOUTH
Rhif yr elusen: 1114979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.31k | £353.22k | £594.67k | £592.86k | £757.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.27k | £311.49k | £477.97k | £524.33k | £684.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.00k | £129.68k | £209.00k | £298.50k | £405.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.03k | £17.50k | £12.00k | £66.80k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £53.17k | £65.76k | £82.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £541.44k | £495.81k | £632.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £65 | £31.30k | £42.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £149 | £9.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £477.12k | £523.78k | £684.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.55k | £3.00k | £3.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £854 | £550 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.