Hanes ariannol BECOMING VISIBLE LIMITED

Rhif yr elusen: 1117872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £381.87k £427.86k £529.22k £533.39k £501.73k
Cyfanswm gwariant £366.95k £395.39k £501.52k £525.58k £494.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £443 £724 £3.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £528.78k £532.66k £498.07k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £501.52k £311.39k £494.46k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £124.54k £214.20k £229.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £214.20k £0