Hanes ariannol FRIENDS OF RUFFORD SCHOOL

Rhif yr elusen: 1112269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.61k £11.52k £10.86k £7.61k £9.15k
Cyfanswm gwariant £3.57k £11.78k £4.28k £7.09k £11.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A