Ymddiriedolwyr FRIENDS OF RUFFORD SCHOOL

Rhif yr elusen: 1112269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kirsty Harrison Cadeirydd 12 September 2020
Dim ar gofnod
Carolyn Dark Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Victoria Thornley Ymddiriedolwr 10 February 2023
Dim ar gofnod
Katie Lester Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Rachel Sarah Ryding Ymddiriedolwr 12 September 2020
Dim ar gofnod
Dr Abigail Williamson Ymddiriedolwr 12 September 2020
Dim ar gofnod
Rachel Elleray Ymddiriedolwr 08 July 2020
Dim ar gofnod