Hanes ariannol MENTOR FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1112339
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £628.67k | £723.90k | £1.20m | £1.28m | £809.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £621.24k | £694.25k | £1.05m | £1.23m | £977.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £198.22k | £97.59k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £75.00k | £189.40k | £193.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500.00k | £502.37k | £877.57k | £997.69k | £558.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £5.60k | £9.55k | £765 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £122.96k | £219.78k | £316.58k | £274.54k | £250.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50 | £45 | £134 | £81 | £56 | |
|
Incwm - Arall | £5.67k | £1.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £570.84k | £659.22k | £1.02m | £1.17m | £914.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £34.98k | £58.66k | £63.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.82k | £15.65k | £16.81k | £21.39k | £8.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.