Hanes ariannol ARTICHOKE TRUST
Rhif yr elusen: 1112716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51m | £3.35m | £782.35k | £5.15m | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00m | £3.17m | £1.50m | £4.52m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.22m | £1.08m | £39.41k | £2.10m | £223.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £878.20k | N/A | £82.54k | £1.78m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £941.45k | £532.81k | £574.47k | £1.14m | £660.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.57m | £2.81m | £199.60k | £4.00m | £409.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | £7.28k | £8.28k | £10.62k | £24.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.65m | £2.81m | £1.11m | £4.14m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £343.21k | £360.77k | £385.73k | £373.29k | £334.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.88k | £8.78k | £8.70k | £10.53k | £10.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.