Hanes ariannol ENGLAND AND WALES CRICKET TRUST
Rhif yr elusen: 1112540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.00m | £16.82m | £27.37m | £45.46m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.03m | £12.90m | £19.75m | £24.03m | £29.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £800.00k | £982.00k | £796.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.00m | £15.65m | £26.41m | £44.00m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £895.00k | £982.00k | £796.13k | £974.39k | £617.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.79k | £185.88k | £111.80k | £38.97k | £741.91k | |
|
Incwm - Arall | £4.07k | £0 | £49.71k | £450.00k | £10.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.03m | £12.89m | £19.75m | £23.61m | £29.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.45k | £8.34k | £8.45k | £27.22k | £31.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.53k | £19.41k | £91.71k | £27.22k | £440.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £22.64m | £25.38m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £31.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £389.40k | £440.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.